Pos. |
Nr. |
Name |
Lizenz |
Geburtsdatum |
Start |
G |
1 |
Jistel, Nino |
59106 |
13.11.1989 |
|
G |
98 |
Ritschel, Clemens |
320074 |
04.07.1994 |
|
G |
30 |
Schrörs, Justin |
118820 |
04.03.1994 |
|
D |
8 |
Olesko, Marks |
45149 |
03.05.1991 |
|
D |
10 |
Hofmann, Torsten |
57630 |
17.05.1989 |
|
D |
17 |
Preiß, Patrick |
59613 |
09.01.1990 |
|
D |
18 |
Virch, Erek |
91441 |
28.02.1997 |
|
D |
39 |
Hofverberg, Esbjörn |
41352 |
07.10.1970 |
|
D |
64 |
Stiegler, Michael |
59177 |
30.07.1991 |
|
F |
4 |
Uhlig, Toni |
59210 |
12.02.1991 |
|
F |
11 |
Piehler, Kevin |
62068 |
12.09.1994 |
|
F |
14 |
Vymazal, Michal |
48379 |
13.10.1984 |
|
F |
16 |
Veltwisch, Max |
72671 |
23.08.1992 |
|
F |
20 |
Zerbst, Richard |
320007 |
27.12.1995 |
|
F |
44 |
Herman, Jan |
49980 |
16.02.1984 |
|
F |
72 |
Rentzsch, Tobias |
55234 |
25.04.1988 |
|
|
AC |
Buschmann, Torsten |
B-40238 |
|
|
|
AM |
Runne, Markku |
|
|
|
|
DR |
Tinius, Werner |
|
|
|
|
HC |
Dietzsch, André |
A-40239 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pos. |
Nr. |
Name |
Lizenz |
Geburtsdatum |
Start |
G |
30 |
Löffelholz, Stephan |
116817 |
23.12.1991 |
|
G |
1 |
Gimbel, Maximilian |
116823 |
05.11.1993 |
|
|
|
|
|
|
|
D |
2 |
Dimitrovici, Maximilian |
114009 |
22.02.1989 |
|
D |
20 |
Hofmann, Sebastian |
150405 |
22.02.1988 |
|
D |
21 |
Klein, Paul |
114007 |
21.08.1990 |
|
D |
27 |
Brink, Florian |
113882 |
03.08.1988 |
|
D |
69 |
Ulitschka, Hannes |
57655 |
07.05.1990 |
|
D |
76 |
Kämmerer, Oliver |
114339 |
12.04.1988 |
|
F |
9 |
Otte, Oliver |
111640 |
20.08.1985 |
|
F |
22 |
Sikora, Petr |
42238 |
27.10.1970 |
|
F |
26 |
Sergerie, Adam |
49933 |
16.06.1986 |
|
F |
31 |
Zurek, Jan |
43235 |
21.01.1976 |
|
F |
51 |
Nickel, Andreas |
40225 |
05.05.1982 |
|
F |
61 |
Olidis, Ryan |
49043 |
11.04.1986 |
|
F |
62 |
Manske, Enrico |
113867 |
18.06.1986 |
|
F |
68 |
Weise, Marcel |
111633 |
04.02.1986 |
|
F |
86 |
Fischer, Christopher |
112604 |
29.07.1986 |
|
|
AC |
Schulz, David |
|
|
|
|
HC |
Donnelly, Tim |
|
26.04.1977 |
|
|
MG |
Hochgräf, Ronny |
|
|
|
|
TO |
, Teamoffizieller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|